Reports for Meret Deeg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Meret Deeg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4182235, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Treupha AG, in Baden, CHE-101.844.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, Publ. 5756890).
Firma neu:
Treupha AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Treupha Finanz AG, Zürcherstrasse 59, 5400 Baden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.04.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deeg, Judit, von Baden, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Meret, von Baden, in Baden, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift;
Deeg, Karl Alfred, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1102475, Commercial Registry Office Aargau, (400)
simtis GmbH, in Baden, CHE-101.771.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 2, Publ. 5533992).
Statutenänderung:
12.09.2013.
Zweck neu:
Organisation, Durchführung sowie Vermittlung von Reisen, Warenhandel im In- und Ausland sowie Entwicklung, Erwerb und Verkauf aller mit diesen Bereichen zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben und errichten;
kann ferner Grundstücke, Liegenschaften und Geschäftsräume sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simkovics, Tibor, von Langnau am Albis, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Simkovics, Ursula, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Meret, von Baden, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Publication number: 4749358, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Treupha Finanz AG, in Baden, CH-400.3.904.239-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, S. 2, Publ. 3638300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri + Partner Treuhand AG, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Meret, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Merki Treuhand AG (CH-400.3.028.536-9), in Baden, Revisionsstelle.