Reports for Frédéric Debons
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Frédéric Debons
Newest SOGC notifications: Frédéric Debons
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005919340, Commercial Registry Office Valais, (626)
CD constructions Sàrl, à Savièse, CHE-109.516.888, société à responsabilité limitée (No. FOSC 11 du 17.01.2014, p.0, Publ. 1291979).
Modification des statuts:
21.11.2023.
Nouvelle adresse:
Route de Redin 54, 1965 Savièse.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie, toute activité en rapport avec la construction et la promotion immobilière d'une manière générale, ainsi que la vente, l'achat, la location de machines et matériel de tout type. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des biens mobiliers ou immobiliers, des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Debons, Christian, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00;
Debons, Manuella, de Savièse, à Savièse, associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Debons, Frédéric, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005785099, Commercial Registry Office Valais, (626)
Vérigest Sàrl, à Savièse, CHE-114.323.585, société à responsabilité limitée (No. FOSC 120 du 25.06.2018, Publ. 4312235).
Nouvelle adresse:
Rue de Saint-Germain 19, 1965 Savièse.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Debons, Norbert, de Savièse, à Savièse, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Debons, Frédéric, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé, gérant et président, avec signature individuelle].
Publication number: 4312235, Commercial Registry Office Valais, (626)
Vérigest Sàrl, à Savièse, CHE-114.323.585, société à responsabilité limitée (No. FOSC 105 du 03.06.2008, Publ. 4502664).
Inscription ou modification de personne(s):
Debons, Norbert, de Savièse, à Savièse, gérant, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 40 parts sociales de CHF 100.00];
Debons, Frédéric, de Savièse, à Savièse, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 160 parts sociales de CHF 100.00].