Reports for Marie-France Darcheville Fischer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marie-France Darcheville Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3907007, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CuraCeres GmbH, in Luzern, CHE-115.077.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1551395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Darcheville Fischer, Marie-France, französische Staatsangehörige, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Paul Walter, von Geuensee und Alpnach, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Robert, von Geuensee und Alpnach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Alpnach, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vogel, Marcel, von Niederglatt, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6135240, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Nachtrag betreffend Zeichnungsberechtigung zum im SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 11, publizierten TR-Eintrag Nr. 1'537 vom 18.09.2009. CuraCeres GmbH, in Sachseln, CH-140.4.003.303-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 11, Publ. 5261400).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darcheville Fischer, Marie-France, französische Staatsangehörige, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Paul Walter, von Alpnach und Geuensee, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5261400, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
CuraCeres GmbH, in Sachseln, CH-140.4.003.303-9, Bahnhofstrasse 6, 6072 Sachseln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Handel und Vermietung von Medizin-, Wellness- und Sportgeräten und die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet solcher Geräte, sowie die Verwertung und der Handel von Patentrechten und Erteilung von Lizenzen. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Gründererklärung vom 17.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Darcheville Fischer, Marie-France, französische Staatsangehörige, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Fischer, Paul Walter, von Alpnach und Geuensee, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafter, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Fischer, Ulrich genannt Ueli, von Alpnach und Geuensee, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Fischer, Robert, von Alpnach und Geuensee, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Vogel, Marcel, von Niederglatt, in Castrisch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--.