Reports for Pietro D'Amato
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pietro D'Amato
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5560882, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lighting Care AG, in Bern, CH-036.3.045.736-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 4, Publ. 5278272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Adrian Dr., von Oberramsern und Messen, in Oberramsern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Amato, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5278272, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lighting Care AG, in Bern, CH-036.3.045.736-3, c/o v.Fischer & Cie AG, Marktgasse 37, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt alle Arten von Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an elektrischen Installationen, insbesondere an Lichtanlagen und Steuerungen, zu erbringen. Weiter kann sie in diesem Zusammenhang technische und administrative Beratungs- und Planungsdienste erbringen und mit elektrischen Bedarfsartikeln aller Art Handel betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 22.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wyss, Adrian Dr., von Oberramsern und Messen, in Oberramsern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Amato, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5276446, Commercial Registry Office Berne, (36)
Targetti Poulsen Switzerland AG, in Bern, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 4, Publ. 4617346).
Statutenänderung:
11.09.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Fachleuten und Konsumenten in Beleuchtungsfragen sowie den Vertrieb von Beleuchtungskörpern und Beleuchtungssystemen, insbesondere von Produkten der Louis Poulsen-Gruppe. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann insbesondere Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland erwerben, sich an solchen Unternehmen beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Adrian Dr., von Oberramsern und Messen, in Oberramsern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Amato, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nannelli, Tommaso Dr., italienischer Staatsangehöriger, in Forte dei Marmi (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Florenz (IT), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cisbani, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rodriguez, José, von Littau, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.