Reports for Sofia Cvetanovski
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sofia Cvetanovski
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005762406, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
3D Transport GmbH, in Emmen, CHE-105.188.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cvetanovski, Sofia, von Uznach, in Emmen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cvetanovski, Stefan, von Uznach, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Mladenovic, Jelena, serbische Staatsangehörige, in Rothenburg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005457302, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
3D Transport GmbH, in Luzern, CHE-105.188.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934034).
Statutenänderung:
11.04.2022.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Neuenkirchstrasse 49, 6020 Emmenbrücke.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cvetanovski, Sofia, von Uznach, in Emmen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern];
Cvetanovski, Stefan, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Emmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Publication number: HR02-1004934034, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
3D Transport GmbH, in Emmen, CHE-105.188.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820237).
Statutenänderung:
03.07.2020.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Cheerstrasse 1a, 6014 Luzern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cvetanovski, Sofia, von Uznach, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Emmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Cvetanovski, Stefan, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.