Reports for Eric Crameri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Eric Crameri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005915056, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sozialkraft GmbH, in Fällanden, CHE-348.057.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrsam, Franziska, von Häfelfingen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Eric, von Poschiavo, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005465391, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sozialkraft GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-348.057.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060476).
Statutenänderung:
01.04.2022.
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Fröschbach 63, 8117 Fällanden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Eric, von Poschiavo, in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ehrsam, Franziska, von Häfelfingen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005060476, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sozialkraft GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-348.057.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crameri, Claudia, von Albula/Alvra, in Küsnacht (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Eric, von Poschiavo, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].