Reports for Marie-Pierre Comets de Dhers
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marie-Pierre Comets de Dhers
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005389724, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TwingTec AG, in Dübendorf, CHE-199.963.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050022).
Statutenänderung:
30.06.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2021 die mit Beschluss vom 10.12.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.10.2020 die mit Beschluss vom 27.08.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfensberger, Peter, von Zürich, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Andreas, von Lohn (SH), in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fezzani, Reyad, britischer Staatsangehöriger, in Menlo Park/CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Comets épouse de Dhers, Marie-Pierre, französische Staatsangehörige, in New York (US), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghidini, Tommaso, italienischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganne-Chedeville, Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Houle, Corey Paul, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].