Reports for Franco Comba
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Franco Comba
Holdings
Newest SOGC notifications: Franco Comba
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006064695, Commercial Registry Office Berne, (36)
immoos AG, in Müntschemier, CHE-154.154.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfer, André Walter, von Murten, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comba, Franco, von Müntschemier, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005062093, Commercial Registry Office Berne, (36)
Oppliger Ins AG, in Ins, CHE-107.727.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740378).
Statutenänderung:
18.12.2020.
Firma neu:
TaiCo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comba, Franco, von Müntschemier, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2812915, Commercial Registry Office Berne, (36)
immoos AG, in Müntschemier, CHE-154.154.320, c/o E. Hofer AG, Treitengasse 31, 3225 Müntschemier, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.04.2016.
Zweck:
Realisierung von Bauvorhaben, Ausführung von Planungs-, Architektur- und Baumeisterarbeiten aller Art. Die Gesellschaft handelt mit Grundstücken (Immobilien) und kann Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hofer, Tom, von Biglen, in Müntschemier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenbach, Matthias, von Adelboden, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Walter, von Grindelwald, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Comba, Franco, von Müntschemier, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helfer, Rolf Kurt, von Murten, in Müntschemier, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.