Reports for Glenn Cina
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Glenn Cina
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1339651, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association Karaté Club Valais, à Sion, CHE-100.053.586, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554028).
Modification des statuts:
25.11.2013.
Nouvelles ressources:
cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, loto, etc., toute autre ressource autorisée par la loi [biffé: Nouvelles ressources: cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, lotos, etc.].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Vouillamoz, Jean-Claude, de Isérables, à Sion, caissier, sans droit de signature;
Cina, Glenn, de Salgesch, à Sion, secrétaire, sans droit de signature;
Tissières, Christian, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Anne, de Charrat, à Sion, membre et trésorière, sans droit de signature;
Knupfer, Anne-Claude, de Thal, à Sion, membre et secrétaire, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 937408, Commercial Registry Office Valais
Karaté Club Valais, à Sion, association (FOSC no 260 du 06.11.1984, p. 3947).
Modification des statuts:
6.03.2003.
Nouveau nom:
Association Karaté Club Valais.
Nouveau but:
développement et enseignement du karaté-do, dans le canton du Valais, en respect des traditions et de la ligne technique philosophique et sportive de ses fondateurs.
Nouvelles ressources:
cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, lotos, etc..
Personnes et signatures radiées:
Travelletti, Pierre-Adolphe, de Ayent, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Micheloud, Dolly, de Vex, à Vex, secrétaire, avec signature collective à deux;
Knupfer, Jean-Claude, de Sion, à Vex, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Knupfer, Olivier, de Sion, à Sion, président, avec signature individuelle;
Wenger, Xavier, de Sion, à Martigny, vice-président, sans droit de signature;
Vouillamoz, Jean-Claude, de Isérables, à Sion, caissier, sans droit de signature;
Cina, Glenn, de Salgesch, à Sion, secrétaire, sans droit de signature;
Tissières, Christian, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature. [statuts modifiés sur d'autres points non soumis à publications].