Reports for Eric Cimber
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eric Cimber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3208056, Commercial Registry Office Berne, (36)
Medkos Laserzentrum AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.030.460-5, Betrieb eines Laserzentrums usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13.01.2003, S. 3, Publ. 807682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cimber, Eric, von Zürich, in Boca Raton (USA), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Max, von Oensingen, in Laupen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 807682, Commercial Registry Office Berne, (36)
Medkos Laserzentrum AG, in Muri bei Bern, Betrieb eines Laserzentrums usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2002, S. 2, Publ. 430924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laganà, Sandro, von Meiringen, in Rumisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cimber, Eric, von Zürich, in Boca Raton (USA), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Baumgartner, Max, von Oensingen, in Laupen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Medkos Laserzentrum AG, in Muri bei Bern, Worbstrasse 312, 3073 Gümligen bei Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2002, 4.04.2002.
Zweck:
Betrieb eines Laserzentrums, welche Laserapparate zur Behandlung von Hautlaesionen und Venenleiden zur Verfügung stellt;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Laganà, Sandro, von Meiringen, in Rumisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cimber, Eric, von Zürich, in Boca Raton (USA), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Cimber, Hugo, von Zürich, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
IKA - Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.