Reports for Aurelio Cesaro do Buora
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Aurelio Cesaro do Buora
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004844204, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlfahrtsfonds zugunsten der Mitarbeiter der Firma Briner AG Winterthur, in Winterthur, CHE-109.716.737, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609249).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds zugunsten der Mitarbeiter der Firma Briner AG Winterthur in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 26.11.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Christoph, von Schwyz, in Schwyz, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cesaro do Buora, Aurelio, von Dietikon, in Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ganz, Robert, von Bauma, in Bauma, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004609249, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlfahrtsfonds zugunsten der Mitarbeiter der Firma Briner AG Winterthur, in Winterthur, CHE-109.716.737, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, S.0, Publ. 6796832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähli, Dr. Peter, von Brienz BE, in Biel/Bienne, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Christian, von Rekingen AG, in Turbenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Rechnungsführer des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggenberg, Christian, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Christoph, von Schwyz, in Schwyz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cesaro do Buora, Aurelio, von Dietikon, in Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Robert, von Bauma, in Bauma, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CHE-103.815.364), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CH-290.3.003.119-4)].
Publication number: 1441489, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Briner AG Winterthur, in Winterthur, CHE-101.859.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7095684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, René, von Walchwil, in Oberweningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesaro do Buora, Aurelio, von Dietikon, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.