Reports for Roberto Alessandro Cattelan
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roberto Alessandro Cattelan
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004542633, Commercial Registry Office Berne, (36)
Levantis Hosting GmbH, in Belp, CHE-114.740.629, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464507). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 23.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cattelan, Roberto Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Goldau (Arth), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Benedikt, von Basel, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG (CHE-105.776.249), in Klingnau, Revisionsstelle;
Bähler, Doris, von Uebeschi, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biglen].
Publication number: 3464507, Commercial Registry Office Berne, (36)
Levantis Hosting GmbH, in Belp, CHE-114.740.629, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1172237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Marco, von Dietikon, in Laupen BE (Laupen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Braghetta, Raymond, von Lavertezzo, in Toffen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Matthias, von Forst-Längenbühl, in Wattenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Symotech AG (CHE-100.259.188), in Kleindöttingen (Böttstein), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Maier, Matthias Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Frick, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villinger, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen am Hochrhein (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Thomas, von Wädenswil, in Würenlingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Doris, von Uebeschi, in Biglen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zimmerwald (Wald (BE))];
Cattelan, Roberto Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Goldau (Arth), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cressier NE];
Hurni, Patrik, von Gurbrü, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kerzers];
Schlegel, Benedikt, von Basel, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Andreas, von Thun, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Publication number: 1195289, Commercial Registry Office Berne, (36)
Levantis AG, in Belp, CH-035.3.029.261-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, Publ. 6844216).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Doris, von Uebeschi, in Zimmerwald (Wald BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cattelan, Roberto Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Cressier NE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.