Reports for Alfred Caspar
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Caspar
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3319575, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VersicherungsManagement VM GmbH, in Egg, CHE-113.746.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3183889).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UFS Insurance Broker AG (CHE-104.808.763), in Horgen, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Caspar, Alfred, von Schmitten GR, in Egg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Blatter, Peter, von Erlenbach ZH, in Lachen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3183889, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VersicherungsManagement VM GmbH, in Egg, CHE-113.746.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 24, Publ. 5610678).
Statutenänderung:
11.11.2016.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caspar, Alfred, von Schmitten GR, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00].
Publication number: 1521141, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TBG Treuhand Günthardt AG, in Küsnacht ZH, CHE-116.008.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231715).
Statutenänderung:
13.05.2014.
Firma neu:
TBG Treuhand Partner AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendi, Nicole, von Mels, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortali, Monika, von Meilen, in Wiesendangen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bertschikon, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Birrer, Bruno, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Caspar, Alfred, von Schmitten GR, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.