Reports for Jean-Paul Olivier Carteron
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Paul Olivier Carteron
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005677097, Commercial Registry Office Valais, (626)
CMF Strategy & Communication SA, à Sion, CHE-286.689.778, société anonyme (No. FOSC 234 du 01.12.2020, Publ. 1005036433).
Inscription ou modification de personne(s):
Carteron, Jean-Paul Olivier, de Sion, à Lugano, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Sion].
Publication number: HR02-1005677096, Commercial Registry Office Valais, (626)
CMF Institute SA, à Sion, CHE-293.350.210, société anonyme (No. FOSC 234 du 01.12.2020, Publ. 1005036432).
Inscription ou modification de personne(s):
Carteron, Jean-Paul Olivier, de Sion, à Lugano, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Monaco (MC)].
Publication number: HR02-1005621360, Commercial Registry Office Valais, (626)
CMF Africa SA, à Sion, CHE-448.569.571, société anonyme (No. FOSC 21 du 31.01.2022, Publ. 1005393671).
Modification des statuts:
08.11.2022.
Nouvelle raison sociale:
ONE AFRICA FORUMS INTERNATIONAL SA.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Rhodanienne SA, Rue de la Dixence 6, 1950 Sion.
Autres adresses:
Case postale 525, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carteron, Jean-Paul Olivier, de Sion, à Lugano, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Mayor, Guy Gérard, de Saint-Martin (VS), à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Alaoui-Mdarheri, Hassan, ressortissant marocain, à Casablanca (MA), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Sidqui, Hind, ressortissante marocaine, à Casablanca (MA), administratrice et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Marquis, Stéphane, de Liddes, à Conthey, administrateur, avec signature individuelle.