Reports for Giuseppe Caramia
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Giuseppe Caramia
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004915921, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schenk & Caramia AG, in Wettswil am Albis, CHE-106.944.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, S.0, Publ. 1392391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sicuro, Corrado, von Birmensdorf ZH, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkler, Albert, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caramia, Giuseppe, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1340919, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 4'534 vom 04.02.2014Schenk & Caramia AG, in Wettswil am Albis, CHE-106.944.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, Publ. 1332449).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caramia, Giuseppe, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger];
Sicuro, Corrado, von Birmensdorf ZH, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obfelden];
Bürkler, Albert, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. .
Publication number: 1332449, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schenk & Caramia AG, in Wettswil am Albis, CHE-106.944.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Claude, von La Côte-aux-Fées, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Daniel, von Glarus Süd, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiefer, Ramon Luca, von Starrkirch-Wil, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caramia, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gretler, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paschos, Athanasios, griechischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sicuro, Corrado, von Birmensdorf ZH, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkler, Albert, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.