Reports for Gion Candreja
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gion Candreja
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006012328, Commercial Registry Office Graubünden
Siala West AG, in Ilanz/Glion, CHE-115.450.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220501).
Statutenänderung:
08.04.2024.
Sitz neu:
Falera.
Domizil neu:
Via Chistiala 47, 7153 Falera.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf, die Entwicklung, die Erstellung, die Vermietung, die Verwaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken mit allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung vom 07.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candreja, Gion, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Curia AG (CHE-107.060.819), in Chur, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005673193, Commercial Registry Office Graubünden
CABA Immobilien AG, in Ilanz/Glion, CHE-323.372.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3797715).
Firma neu:
CABA Immobilien AG in Liquidation.
Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Armin, von Falera, in Falera, Präsident, mit Einzelunterschrift, Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachofen, Max, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Candreja, Gion, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Candreja, Maurus, von Albula/Alvra, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005648665, Commercial Registry Office Graubünden
Candreja Weine + Getränke AG, in Schluein, CHE-495.166.397, Via Isla 7, 7151 Schluein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken, Bieren, Weinen und Spirituosen sowie die Ausführung von Transporten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Candreja, Gion, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Candreja, Maurus, von Albula/Alvra, in Falera, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Curia AG (CHE-107.060.819), in Chur, Revisionsstelle.