Reports for Donato Calò
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Donato Calò
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005943559, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trinkfreunde GmbH, in Zürich, CHE-204.272.550, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621681).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calò, Donato, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calò, Davide, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005632641, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Four Leaves GmbH, in Zürich, CHE-422.570.029, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vrban, Rafael, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calò, Donato, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005621681, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trinkfreunde GmbH, bisher in Buchberg, CHE-204.272.550, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562267).
Statutenänderung:
28.11.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hermetschloostrasse 29, 8048 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simmler, Markus, von Buchberg, in Buchberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calò, Donato, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 74 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Steimer, Marc, von Wettingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Martin, Oscar, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00.