Reports for Bruno Burri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bruno Burri
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Burri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3970817, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Burri-Energietechnik AG, in Nürensdorf, CHE-106.812.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469783).
Statutenänderung:
21.12.2017. Gemäss Erklärung vom 21.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul Schweizer Treuhand AG, in Elsau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Bruno, von Malters, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bassersdorf].
Publication number: 6700660, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Burri-Energietechnik AG, in Nürensdorf, CH-020.3.000.821-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.1998, S. 1311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Werner Anton, von Malters, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burri, Ursula, von Malters, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Bruno, von Malters, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4662242, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wolf (Schweiz) AG, in Kilchberg ZH, CH-020.4.003.434-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 20, Publ. 4056514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Bruno, von Malters, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller A, F + C AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Hanspeter, von Escholzmatt, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen];
Mom, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renidear Portmann, Karin, von Stein am Rhein und Escholzmatt, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Renidear, Karin, von Stein am Rhein, in Horgen];
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Zürich, Revisionsstelle.