Reports for Christian Buri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Buri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005263381, Commercial Registry Office Berne, (36)
Iffigenalpgenossenschaft Biglen, in Biglen, CHE-102.368.463, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buri, Christian, von Krauchthal, in Konolfingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummen, Matthias, von Mühleberg, in Biglen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005238173, Commercial Registry Office Berne, (36)
Iffigenalpgenossenschaft Biglen, in Biglen, CHE-102.368.463, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Hans, von Eggiwil, in Arni BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Beat, von Landiswil, in Biglen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rolli, Peter, von Oberbalm, in Arni BE, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buri, Christian, von Krauchthal, in Konolfingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5741330, Commercial Registry Office Berne, (36)
Iffigenalpgenossenschaft Biglen, in Biglen, CH-035.5.008.779-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.1993, S. 1972).
Statutenänderung:
21.02.2009.
Domizil neu:
c/o Beat Schüpbach, Baldisthal 4, 3507 Biglen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Erwerbung und den Betrieb der Alpen Iffigen Stiereniffigen, Wallisdohle, Seebezirk und Rawil in den Gemeinden Lenk und Lauenen, und den Vorweiden Neuenrad, Sali und Hohlässi in der Gemeinde Zweisimmen und eventuell weitere Alpweiden. Sie wird diese Liegenschaften zur Sömmerung von Jungvieh einrichten und in gutfindener Weise bewirtschaften. Unter die Zwecksbestimmung fällt auch die Bewirtschaftung der Wälder und die Führung oder Verpachtung des zur Iffigenalp gehörenden Hotel- und Wirtschaftsbetriebes sowie die der übrigen Gebäulichkeiten und Anlagen..
Anteilscheine neu:
CHF 200.--.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmung über die persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Die Mitglieder haften persönlich und solidarisch.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Publikation im regionalen Amtsblatt. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 21.02.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Peter, von Basel, in Biglen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Fritz, von Walkringen, in Walkringen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Beat, von Landiswil, in Biglen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramseier, Hans, von Eggiwil, in Arni BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Fritz, von Vechigen, in Grosshöchstetten, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buri, Christian, von Krauchthal, in Konolfingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].