Reports for Andreas Armand Bula
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Armand Bula
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005435480, Commercial Registry Office Lucerne
Triple Media GmbH, bisher in Bern, CHE-136.004.993, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736047).
Statutenänderung:
17.03.2022.
Sitz neu:
Mauensee.
Domizil neu:
Moosblick 6, 6212 Kaltbach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bula, Andreas Armand, von Galmiz, in Bern, Gesellschafter, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lakomy, Richard Witold, niederländischer Staatsangehöriger, in Mauensee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Knutwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Orlicka, Barbara, slowakische Staatsangehörige, in Mauensee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Knutwil, Gesellschafterin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1287143, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bula Umzüge GmbH, in Bern, CHE-190.884.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6891740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bula, Andreas Armand, von Galmiz, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Badertscher, Marcel, von Eggiwil, in Ueberstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bislimi, Bujar, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schüpfen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6891740, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bula Umzüge GmbH, in Bern, CH-036.4.051.242-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6241102).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bula, Andreas Armand, von Galmiz, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Bula, Andreas und mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Badertscher, Marcel, von Eggiwil, in Ueberstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].