Reports for Manuel Bürkli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Manuel Bürkli
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Bürkli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004539068, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gabriel Rebsamen AG Kaminfeger, in Dierikon, CHE-157.481.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509559).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Markus, von Adligenswil, in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bürkli, Manuel, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3835239, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Müller Luft AG, in Dierikon, CHE-114.908.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2338957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkli, Manuel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsiger, Gregor, von Pfaffnau, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsiger, Jonas, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2338957, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Müller Kamine AG Stans, bisher in Stans, CHE-114.908.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2193243).
Gründungsstatuten:
18.05.2009.
Statutenänderung:
17.08.2015.
Firma neu:
Müller Luft AG.
Sitz neu:
Dierikon.
Domizil neu:
Pilatusstrasse 7, 6036 Dierikon.
Zweck neu:
Reinigung von Luft, insbesondere von Zu- und Abluftanlagen;
Unterhalt sowie Reparaturen von Lüftungsanlagen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.08.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel-Erismann, Esther, von Ebikon, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Leander, von Etziken, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aregger Schleiss Bucheli AG für Wirtschaftsberatung (CHE-107.926.844), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Markus, von Ennetbürgen und Ebikon, in Adligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ebikon];
Bürkli, Manuel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsiger, Gregor, von Pfaffnau, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsiger, Jonas, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Roland, von Ufhusen, in Inwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.