Reports for Dominique Bürki
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dominique Bürki
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominique Bürki
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006082738, Commercial Registry Office Berne, (36)
Burka AG, in Bern, CHE-103.876.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Dominique, von Langnau im Emmental, in Ornans (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Christoph, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürki Chappuis, Antoinette, von Langnau im Emmental, in Neuchâtel, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit Colette Rappo Bürki;
Rappo Bürki, Colette, von Schmitten (FR), in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit Antoinette Bürki Chappuis;
Bürki Marte Rojas, Kai, von Langnau im Emmental, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005053060, Commercial Registry Office Berne, (36)
Burka AG, in Bern, CHE-103.876.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688497).
Statutenänderung:
09.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Bruno Dr., von Langnau im Emmental, in Neuchâtel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bürki, Christoph, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürki, Dominique, von Langnau im Emmental, in Ornans (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2105329, Commercial Registry Office Berne, (36)
U. Bürki & Co., in Bern, CHE-101.378.128, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.10.1983, S. 3698).
Firma neu:
Bürki & Co..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Kurt Dr. Prof., von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Urs, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Christoph, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Dominique, von Langnau im Emmental, in Ornans (FR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Markus, von Langnau im Emmental, in Singapur (SG), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki Chappuis, Antoinette Véronique, von Sigriswil, in Neuenburg, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki Marte Rojas, Kai Denise, von Langnau im Emmental, in Zollikofen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.