Reports for Caroline Bühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Caroline Bühler
Holdings
Newest SOGC notifications: Caroline Bühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1466513, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Quai 2 GmbH, in Ingenbohl, CHE-109.485.791, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S. 13, Publ. 6049964).
Statuten neu:
15.04.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.4.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 258'202.55 und Fremdkapital von CHF 147'148.44 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'110 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Quai 2 AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastrobetriebes sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Patente errichten, erwerben und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 111'000.00 [bisher: CHF 111'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'000.00.
Aktien neu:
1'110 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 5.3.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Gemäss Erklärung vom 5.3.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Renato, von Seedorf UR, in Brunnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Belli, Melvin, von Personico, in Brunnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Müller, Othmar, von Altdorf UR, in Brunnen, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Adrian, von Altdorf UR, in Ingenbohl, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brunnen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Bühler, Caroline, von Büron, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.