Reports for Peter Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Brunner
Newest SOGC notifications: Peter Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005819729, Commercial Registry Office Zurich, (20)
peermusic AG, in Volketswil, CHE-103.930.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433143).
Statutenänderung:
03.05.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Budliger Treuhand AG, Waffenplatzstrasse 64, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verlag musikalischer Werke. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Peter, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bingisser, Bernhard, von Einsiedeln, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peer, Mary Megan, amerikanische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Edition Nova GmbH, in V o l k e t s w i l, Bezweckt musikverlegerische Betätigung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.06.1982, S. 1945).
Firma neu:
Edition Nova GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.03.1999 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Peter, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Sikorski, Hans- Wilfred, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (Deutschland), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Christen, Kurt, von Zürich, in Volketswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Treuhand- und Steuerrechtspraxis Peter Brunner, in Volketswil , Pfäffikerstrasse 6, Einzelfirma (Neueintragung).
Inhaber:
Brunner, Peter, von Zürich, in Volketswil. Treuhandgeschäfte aller Art, insbesondere nationale und internationale Steuerberatung, Buchprüfungen, Führung von Buchhaltungen und Übernahme von Erbteilungsmanadaten.