Reports for Myriam Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Myriam Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004950453, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schalter & Walter GmbH, in St. Gallen, CHE-114.945.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805502).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Myriam, von Rebstein, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brocker, Vera, von Altstätten, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brunner, Florian Benjamin, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Noser, Ann-Caroline, von Glarus Nord, in Gais, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tinner, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6772744, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schalter & Walter GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.065.519-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6581440).
Statutenänderung:
27.06.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Myriam, von Rebstein, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brunner, Florian Benjamin, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tinner, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6581440, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schalter & Walter GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.065.519-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S. 0, Publ. 6245020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durán, Nicolás, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Woelk, Christian Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Myriam, von Rebstein, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Noser, Ann-Caroline, von Glarus Nord, in Gais, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tinner, Roger, von Sennwald, in Diepoldsau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].