Reports for Brunner Martin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Brunner Martin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4178907, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Fernsehgenossenschaft 'Uf Egg' Nenzlingen, in Nenzlingen, CHE-102.260.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stress, Guido, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Martin, von Laupersdorf, in Nenzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohrer, Markus, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Manja, von Reinach (AG), in Zwingen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Remo, von Nenzlingen, in Nenzlingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6695856, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Fernsehgenossenschaft 'Uf Egg' Nenzlingen, in Nenzlingen, CH-280.5.900.020-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 6, Publ. 3958438). Gemäss Erklärung vom 28.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Sacha, von Münchenstein, in Nenzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Vinzenz Josef, von Römerswil, in Nenzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Martin, von Laupersdorf, in Nenzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5541858, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Viehzuchtgenossenschaft Aedermannsdorf, in Aedermannsdorf, CH-240.5.000.049-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 25.09.2003, S. 12, Publ. 1187180).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Aedermannsdorf in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandenberg, Karl, von Zug, in Aedermannsdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Martin, von Laupersdorf, in Aedermannsdorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Christian, von Aedermannsdorf, in Aedermannsdorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Paul, von Aedermannsdorf, in Aedermannsdorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Benedikt, von Aedermannsdorf, in Aedermannsdorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].