Reports for Hansueli Brügger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hansueli Brügger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005962145, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Milchgenossenschaft Läufelfingen, in Läufelfingen, CHE-107.790.349, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, S.0, Publ. 1341391).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Läufelfingen in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Lerch Treuhand AG, Gstaadmattstrasse 5, 4452 Itingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Hansueli, von Graben, in Läufelfingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Hanspeter Ernst, von Thalheim AG, in Läufelfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Beat, von Eptingen, in Eptingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch Treuhand AG (CHE-114.942.966), in Itingen, Liquidatorin.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Milchgenossenschaft Läufelfingen, in Läufelfingen, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2001, S. 751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub-Sutter, Peter, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Hansueli, von Graben, in Läufelfingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kohler, Martin, von Lostorf, in Läufelfingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Milchgenossenschaft Läufelfingen, in L ä u f e l f i n g e n , Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 01.07.1997, S. 4571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti-Küenzi, Karl, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Ueli, von Huttwil, in Läufelfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brügger, Hansueli, von Graben, in Läufelfingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.