Reports for Rudolf Brenner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Brenner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005122286, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verwaltungsgebäude-Aktiengesellschaft, in Oberburg, CHE-102.601.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Rudolf, von Weinfelden, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Hans, von Arni bei Biglen, in Oberburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Ulrich, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Markus, von Oberriet (SG), in Oberburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sampogna, Rita, von Vechigen, in Oberburg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zurflüh, Martin, von Eggiwil, in Riedtwil (Seeberg), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buri, Beat, von Oberburg, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dreosti, Mario, von Rüschegg, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bärtschi, Doris, von Eggiwil, in Oberburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1523857, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1090065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Rudolf, von Weinfelden, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Girsberger, Emanuel, von Brunnadern, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnell, Vinzenz, von Röschenz und Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wisler Albrecht, Annette, von Mels, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechner, Beatrix, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sampogna, Rita, von Vechigen, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Unico Treuhand AG (CH-053.3.000.945-7)].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Verwaltungsgebäude-Aktiengesellschaft, in Oberburg, Vermietung und Unterhalt der Liegenschaft Emmentalstrasse 11 in Oberburg usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.105 vom 01.06.1995, S.3068).
Statutenänderung:
05.06.1997.
Bemerkungen neu:
Die Bestimmung über die Anzahl Verwaltungsratsmitglieder wird gestrichen, weil nicht zum Eintragungstext gehörig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käsermann, Eduard (bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenner, Rudolf, von Weinfelden, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser Hans, von Arni b.
Biglen, in Oberburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher:
Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Baumgartner, Walter, von Bangerten, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien).