Reports for Thomas Branger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Branger
Newest SOGC notifications: Thomas Branger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005929146, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hocke & Würsch GmbH, in Grenchen, CHE-109.395.751, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, S.0, Publ. 2186575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Werner, von Emmetten, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Würsch, Luzia, von Emmetten, in Grenchen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Branger, Thomas, von Solothurn, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Branger-Frigerio, Marianna, von Solothurn, in Solothurn, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Branger, Andrea Gian Marchet, von Samedan, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Branger, Nicola Tomaso, von Samedan, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005516398, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
BRANGER GIPSER & MALER AG, in Solothurn, CHE-101.633.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490403).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Branger, Thomas, von Solothurn, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Samedan];
Branger-Frigerio, Marianna, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Samedan];
Branger, Andrea Gian Marchet, von Samedan, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Branger, Nicola Tomaso, von Samedan, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005490403, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Branger-Frigerio & Co, in Solothurn, CHE-101.633.473, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2005, Publ. 3065132).
Statutenänderung:
31.05.2022.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 887'641.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 787'641.66 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
BRANGER GIPSER & MALER AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Betrieb eines Gipser- und Malerunternehmens sowie Erbringen aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder gründen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die mit diesem direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären per Brief oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Beginn der Kollektivgesellschaft: 21.02.1981].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Branger, Thomas, von Samedan, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Branger-Frigerio, Marianna, von Samedan, in Solothurn, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.