Reports for Viktor Brandenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Viktor Brandenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005917395, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Vibratec AG, in Mellingen, CHE-103.475.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, S.0, Publ. 6761042).
Statutenänderung:
27.11.2023. 11.12.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Elektro- und Elektronikartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Sascha, von Flaach, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brandenberger, Viktor, von Flaach, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6761042, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Vibratec AG, in Mellingen, CH-400.3.006.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 22.09.1997, S. 6953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Viktor, von Flaach, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brandenberger, Sascha, von Flaach, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.