Reports for Norbert Bozon
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Norbert Bozon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004609513, Commercial Registry Office Zug, (170)
FM Investors + Relations AG, in Cham, CHE-101.810.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07.10.1997, S.7319).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Domizil neu:
c/o Steiner Treuhand AG Cham, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.
Zweck neu:
Finanz-Public-Relations und Investors-Relations im In- und Ausland, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief, A-Post, Fax oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 29.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intraudit Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozon, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3940871, Commercial Registry Office Zug, (170)
leasing.99 (Schweiz) AG, in Cham, CHE-114.072.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6480736).
Statutenänderung:
24.11.2017.
Firma neu:
leasing.99 (Schweiz) AG in Liq..
Domizil neu:
c/o Steiner Treuhand AG Cham, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, so können die Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief, A-Post, Fax, oder E-Mail an die zuletzt bekannt gegebene Adresse erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 24.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dommann, Rolf, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bozon, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Steiner Treuhand AG Cham (CH-170.3.000.090-0), in Cham, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner Treuhand AG Cham (CHE-106.920.307), in Cham, Liquidatorin.
Publication number: 4783528, Commercial Registry Office Zug, (170)
leasing.99 (Schweiz) AG, bisher in Affeltrangen, CH-440.3.020.905-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 11, Publ. 4336708).
Gründungsstatuten:
05.02.2008.
Statutenänderung:
21.11.2008.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.
Zweck neu:
Durchführung von Leasinggeschäften und Handel mit beweglichen Wirtschaftsgütern aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, so können die Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weggenmann, Edwin Keith, von Winterthur, in Affeltrangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozon, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Treuhandbüro Norbert Hutter AG (CH-020.3.019.864-9), in Elgg, Revisionsstelle (wie bisher);
Dommann, Rolf, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.