Reports for Peter Bosshard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Bosshard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004987785, Commercial Registry Office Zurich, (20)
P. Bosshard, Elektro- und Telefon-Installationen, in Pfäffikon, CHE-110.419.281, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 263 vom 11.11.1985, S.4233).
Sitz neu:
Russikon.
Domizil neu:
Im Berg 8B, 8332 Russikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Peter, von Pfäffikon, in Russikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon].
Publication number: 3762292, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ei-Project GmbH, bisher in Lindau, CH-320.4.050.238-7, Projekte im Datamanagement und in der Gebäudetechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2004, S. 21, Publ. 2106974).
Statutenänderung:
18.01.2007.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Brüttenerstrasse 29, 8307 Effretikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Peter, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Meier, Werner, von Würenlingen, in Endingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--;
Seel, Jürgen, von Hausen AG, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Christelle, von Basel, in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.
Publication number: 2106974, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ei-Project GmbH, bisher in St. Gallen, Beratung, Planung und Ausführung von Projekten in den Bereichen Datamanagement und Gebäudetechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2001, S. 5845).
Gründungsstatuten:
19.07.2001.
Statutenänderung:
19.12.2003.
Sitz neu:
Lindau.
Domizil neu:
Rikonerstrasse 8, 8310 Grafstal.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Planung sowie Ausführung von Projekten in den Bereichen Data Management und Gebäudetechnik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Weiteres Geschäftslokal:
Hörnlistrasse 139, 8330 Pfäffikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenschmid-Cottinelli, Claudia, von Chur und Bern, in Fehraltorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Peter, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Meier, Werner, von Würenlingen, in Endingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--];
Seel, Jürgen, von Hausen AG, in Lupfig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--].