Reports for Jürg Bosshard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Bosshard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2994541, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elektro Design + Partner AG, in Winterthur, CHE-106.030.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1038703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mörgeli, Herbert, von Schlatt ZH, in Schlatt ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshard, Jürg, von Mellingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Daniel, von Thayngen, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baiker, Andreas, von Zürich und Basel, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wüthrich Treuhand AG (CHE-107.938.132), in Zell ZH, Revisionsstelle [bisher: Wüthrich Treuhand AG (CH-020.3.926.853-1)].
Publication number: 5793732, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elektro Design + Partner AG, in Winterthur, CH-020.3.916.888-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2001, S. 2358).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, Herbert, von Schlatt ZH, in Schlatt ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Baiker, Andreas, von Zürich und Basel, in Kleinandelfingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshard, Jürg, von Mellingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
MBR Elektro Design AG, in W i n t e r t h u r , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2000, S. 5864).
Statutenänderung:
7.03.2001.
Firma neu:
Elektro Design + Partner AG.
Domizil neu:
Fröschenweidstrasse 10, 8404 Winterthur.
Zweck neu:
Ausführen von Projektierungs-, Berechnungs-, Planungs-, Submissions- und Bauleitungs- Aufträgen für Stark- und Schwachstromanlagen und Elektro-Energie-Versorgungen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibudata, in Winterthur, Revisionsstelle;
Rechsteiner, Michel, von Rehetobel, in Tägerwilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bosshard, Nelly, von Mellingen, in Winterthur, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Jürg, von Mellingen, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mörgeli, Herbert, von Schlatt ZH, in Schlatt ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Cervo Dienstleistungen AG, in Zell ZH, Revisionsstelle.