Reports for Dr. Bernard Bornet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Bernard Bornet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3649337, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation pour le développement et la promotion du patois, à Sion, CHE-345.267.860, fondation (No. FOSC 131 du 10.07.2014, Publ. 1606877).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bornet, Bernard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux avec le caissier-secrétaire ou un autre membre mais pas avec le vice-président;
Délèze, Michel, de Nendaz, à Nendaz, membre, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Besse, Julien, de Bagnes, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Gauthier, Lionel, de Genève, à Martigny, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pannatier, Daniel, de Savièse, à Savièse, membre du conseil de fondation et caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Dumoulin, Marius, de Savièse, à Savièse, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le vice-président ou un membre;
Délèze, Sylvie, de Nendaz, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: 6181786, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation pour le développement et la promotion du patois, à Sion, CH-626.7.013.625-1, Avenue Pratifori 18, 1950 Sion, fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
04.04.2011.
But:
Par des mesures propres ou en collaboration avec d'autres partenaires, de: contribuer au maintien et au développement de la langue et de la culture francoprovençale, en favorisant l'apprentissage et la pratique de la langue, en particulier par les jeunes, ainsi que la connaissance du contexte culturel dans lequel elle s'est développée, est ou a été pratiquée (cf. statuts pour but complet).
Organisation:
Conseil de fondation de 7 à 11 membres et organe de révision.
Personne(s) inscrite(s):
Bornet, Bernard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux avec le caissier-secrétaire ou un autre membre mais pas avec le vice-président;
Moix, Paul-Henri, de Saint-Martin VS, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le caissier-secrétaire ou un autre membre mais pas avec le président;
Dumoulin, Marius, de Savièse, à Savièse, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Valterio-Barras, Romaine, de Chermignon, à Montana, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Maître, Raphaël, de Evolène, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pannatier, Gisèle, de Evolène, à Evolène, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bellon, Gilbert, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Inspection des finances du canton du Valais (CH-626.8.011.300-7), à Sion, organe de révision.
Publication number: 4418330, Commercial Registry Office Valais
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la société du Tunnel du Grand-St-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre, CH-621.7.001.867-3, fondation (FOSC no 158 du 17.08.2006, p. 14, publ. 3511108).
Personne et signature radiée:
Bornet, Bernard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux avec Nicolas Gross ou Pierre-Michel Max.
Inscription ou modification de personnes:
Schmutz, Daniel, de La Tour-de-Peilz et Vechigen, à La Tour-de-Peilz, président, avec signature collective à deux avec Nicolas Gross ou Pierre-Michel Max [précédemment: membre];
Tornare, Gilbert, de Bourg-Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, membre, avec signature collective à deux avec Nicolas Gross ou Pierre-Michel Max.