Reports for Barbara Borner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Barbara Borner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005568673, Commercial Registry Office Berne, (36)
SFINC.association, in Mörigen, CHE-183.896.582, Verein (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, S.0, Publ. 2195679).
Name neu:
SFINC.association in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Barbara, von Rickenbach SO, in Aetigkofen (Buchegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörflinger, Marc, von Basel, in Mörigen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2195679, Commercial Registry Office Berne, (36)
SFINC.association, in Mörigen, CHE-183.896.582, Verein (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575463).
Statutenänderung:
28.05.2015.
Zweck neu:
Der Verein steht den Rechtseinheiten der SFINC-Gruppe, insbesondere der Stiftung SFINC.foundation, unterstützend und fördernd zur Seite und tritt in der Öffentlichkeit aktiv für ihre Anliegen ein. Insbesondere kann er Spenden und Schenkungen machen sowie Beiträge an wissenschaftliche Forschungen, Publikationen sowie Konzept- und Projektarbeiten leisten. Der Verein kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit dem Vereinszweck direkt oder indirekt zusammenhängen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörflinger, Nadia, von Basel, in Mörigen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tabatabai Garbutt, Asitta, von Dornach, in Dornach, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörflinger, Marc, von Basel, in Mörigen, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Barbara, von Rickenbach SO, in Aetigkofen (Buchegg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.