Reports for Kyra Bohner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Kyra Bohner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006109888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Clu Media GmbH, in Zürich, CHE-131.811.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohner, Cyrill, von Wiedlisbach, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggenberger, Marc Andrin Theodor, von Liestal, in Islisberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohner, Kyra, von Wiedlisbach, in Zetzwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 201 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005289405, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Clu Media GmbH (Clu Media Sàrl) (Clu Media Sagl) (Clu Media Ltd liab Co), in Zürich, CHE-131.811.236, Albisstrasse 88, 8038 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2021.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Public Relations und Kommunikation sowie Content Creation durch Konzeptualisierung und Visualisierung vorwiegend über Online-Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'100.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bohner, Kyra, von Wiedlisbach, in Zetzwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bohner, Cyrill, von Wiedlisbach, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggenberger, Marc Andrin Theodor, von Liestal, in Islisberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1004878720, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Luxury Transfer GmbH (Luxury Transfer Sàrl) (Luxury Transfer Sagl) (Luxury Transfer Ltd liab Co), in Zetzwil, CHE-437.615.971, Hinterdorfstrasse 718, 5732 Zetzwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Personentransport, insbesondere mit Limousinen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.03.2020 ein Fahrzeug, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 17.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bohner, Kyra, von Wiedlisbach, in Zetzwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.