Reports for Sven Bogner
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sven Bogner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005168375, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
EuroAvionics Schweiz AG, in Sissach, CHE-142.584.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005018101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bogner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolditz, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichshafen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2586859, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
EuroAvionics Schweiz AG (EuroAvionics Schweiz SA) (EuroAvionics Schweiz Ltd), in Sissach, CHE-142.584.688, Gerbegässlein 1, 4450 Sissach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwickeln, Fertigen und Vertreiben von sowie das Handeln mit Komponenten, Einheiten und Systemen von Raum-, Luft-, Boden- und Seefahrzeugen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann für Ihre Aktionäre oder für andere Konzerngesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss Inventarliste vom 18.12.2015 Messgeräte, Werkzeuge, Hardware, Software-Lizenzen und IP-Rechte zum Preis von höchstens CHF 155'028.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bogner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Tim, von Langenbruck, in Langenbruck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gröninger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Latacz, Thomas Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchdrucker, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Weil der Stadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.