Reports for Manuel Böschenstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Böschenstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006020887, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Frontwork AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-108.499.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böschenstein, Manuel, von Stein am Rhein, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005996557, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Maxibit Systems AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-109.356.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896244).
Statutenänderung:
15.02.2024.
Firma neu:
Samadhi Maharishi Ayurveda AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, die Vermarktung und den Vertrieb von Produkten auf der Basis natürlicher Grundstoffe zur Pflege, Nahrungsergänzung, Hygiene und Gesunderhaltung. Die Gesellschaft betreibt hierzu eigene Forschungen und erbringt Beratungs- und Produkteschulung. Die Gesellschaft kann Know-how, Patenten und Lizenzen im ihr zugewiesenen Gebiet kaufen, verkaufen oder selber verwalten. Sie kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften kaufen, verkaufen oder verwerten. Sie kann Zweigniederlassungen und/oder Repräsentanzen im In- und Ausland errichten. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten ausüben, die den allgemeinen Gesellschaftszweck fördern.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an den Aktionär erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urban, Stefano, von Birmensdorf (ZH), in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böschenstein, Manuel, von Stein am Rhein, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Beat, von Waldkirch, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraushaar, Frank Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005533701, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Frontwork AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-108.499.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vareni, Fabio, von Zürich, in Weisslingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amport, René, von Thunstetten, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghiotto, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschenstein, Manuel, von Stein am Rhein, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neftenbach];
Grüter, Brigitte, von Hochdorf, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg].