Reports for Ursula Blaser-Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Blaser-Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006046690, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Bifang Wohn- und Pflegezentrum Wohlen, in Wohlen (AG), CHE-102.726.284, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffaretti, Marianne, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cutri, Nadia, von Boswil, in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Christian, von Wohlen (AG), in Büttikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Marcel, von Walterswil (BE), in Langenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Urs Othmar, von Bremgarten (AG), in Wohlen (AG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duschen, Andrea Remo, von Scuol, in Wohlen (AG), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Duschen, Andrea, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Blaser-Müller, Ursula, von Schwyz, in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Beat Josef, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beetschen Schaad, Andrea Karin, von Lenk, in Brugg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1919803, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eisbahn Wohlen Genossenschaft, in Wohlen AG, CHE-106.060.159, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 2, Publ. 5929352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Werner, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Ursula, von Schwyz, in Wohlen AG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Andreas, von Bettwil, in Hägglingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauslin, Matthias Samuel, von Muttenz, in Wohlen AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jauslin, Matthias, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Etterlin, Sonja, von Wohlen AG, in Bettwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5929352, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kunsteisbahn Wohlen, in Wohlen AG, CH-400.5.916.073-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 2, Publ. 3812308).
Statutenänderung:
26.10.2009, 25.10.2010.
Firma neu:
Eisbahn Wohlen Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räber, Guido, von Benzenschwil, in Wohlen AG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Ursula, von Schwyz, in Wohlen AG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Andreas, von Bettwil, in Hägglingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Higewo Treuhand & Revisions AG (CH-400.3.007.030-4), in Wohlen AG, Revisionsstelle.