Reports for Rolf Blaser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Blaser
Newest SOGC notifications: Rolf Blaser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005833807, Commercial Registry Office Berne, (36)
SMT AG Ingenieure + Planer, in Bern, CHE-105.831.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Christof, von Langnau im Emmental, in Walkringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Rolf, von Langnau im Emmental, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Zwicky, Moritz, von Landiswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005024228, Commercial Registry Office Berne, (36)
SMT AG Ingenieure + Planer, in Bern, CHE-105.831.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Türler, Ulrich, von La Neuveville und Erlenbach im Simmental, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmann, Jürg, von Ennenda, in Hünibach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Urs, von Reute (AR), in Kehrsatz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dal Negro, Maurizio, von Guggisberg, in Gasel (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ackeret, Christian, von Winterthur, in Deitingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Biberist];
Blaser, Rolf, von Langnau im Emmental, in Schliern b. Köniz (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Jaggi, Thomas, von Buchegg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwarz, Aliki, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sloendregt, Florin, von Maur, in Krauchthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6683100, Commercial Registry Office Berne, (36)
BSS GmbH, in Münchenbuchsee, CH-036.4.053.880-2, Höhenweg 27, 3053 Münchenbuchsee, , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Handel von Waren aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Lebensmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'001.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 09.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sacchetti, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'667.00;
Blaser, Rolf, von Langnau im Emmental, in Schliern bei Köniz (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'667.00;
Spizzi, Remo Stefano, von Ittigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'667.00.