Reports for Jean-Pierre Blanc
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Pierre Blanc
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005858419, Commercial Registry Office Valais, (626)
Home Les Crêtes, à Grimisuat, CHE-107.368.565, fondation (No. FOSC 184 du 22.09.2022, Publ. 1005567309).
Nouvelle adresse:
Route d'Ayent 18, 1971 Grimisuat.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blanc, Jean-Pierre, de Ayent, à Ayent, membre du conseil de fondation, membre du comité de direction, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Jean, Bernard Narcisse, de Ayent, à Ayent, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: 4312225, Commercial Registry Office Valais, (626)
Home Les Crêtes, à Grimisuat, CHE-107.368.565, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210781).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Marchand, Géraldine, de Grimisuat, à Grimisuat, présidente du conseil de fondation et membre du comité de direction, avec signature collective à deux;
Jollien, Olivier, de Ayent, à Ayent, directeur, avec signature collective à deux avec le président du comité de direction;
Jollien, Nicole, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature;
Morard, Bernard, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature;
Savioz, Dominique, de Ayent, à Ayent, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Balet, Gisela, de Grimisuat, à Grimisuat, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Constantin, Christian, de Arbaz, à Arbaz, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Fontannaz, Gabriel, de Conthey, à Grimisuat, membre, sans droit de signature;
Zimmermann, Jean Charles, de Wattenwil, à Grimisuat, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rebstein, Vincent, de Arbaz, à Arbaz, président du conseil de fondation, membre du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Aymon, Marc, dit Marco, de Ayent, à Ayent, vice-président du conseil de fondation, vice-président du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, membre, avec signature collective à deux, sans mode de signature inscrit];
Vuigner, Raphaël, de Grimisuat, à Grimisuat, membre et secrétaire du conseil de fondation, président du comité de direction, avec signature collective à deux;
Chioléro, Renée Marlyne, dite Marlyne, de Lausanne, à Grimisuat, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Blanc, Jean-Pierre, de Ayent, à Ayent, membre du conseil de fondation, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Mottier, Raymond, de Ormont-Dessous, à Grimisuat, membre du conseil de fondation, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Mäder, Jelle, de Mühleberg, à Chamoson, directeur, avec signature collective à deux avec le président du comité de direction ou un membre du comité de direction;
Zufferey, Daniel , de Anniviers, à Ayent, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: 5143854, Commercial Registry Office Valais
Fondation Valaisanne en faveur de la Prévention et du Traitement de l'Alcoolisme et de la Toxicomanie, à Sion, CH-626.7.002.681-1, fondation (FOSC no 39 du 26.02.2008, p. 19, publ. 4360596).
Personne et signature radiée:
Blanc, Jean-Pierre, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Nanchen, Fernand, de Lens, à Lens, président, avec signature collective à deux.