Reports for Roland Bischof
Mandates
Results for the name Roland Bischof
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Bischof
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005105323, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BENEDUS Holding AG, in Mauensee, CHE-417.664.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770675).
Statutenänderung:
05.11.2020.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verhoek, Heino, von Greifensee, in Schönenwerd, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Marco, von Mauensee und Malters, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004730406, Commercial Registry Office Zug, (170)
VEXATEC AG, in Cham, CHE-425.887.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürli, Roger, von Fischbach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischof, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggaber, Urs, von Schaffhausen, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3363435, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
VEXATEC AG, in Wollerau, CHE-425.887.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Urs, von Tuggen, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Jürgen, von St. Niklaus, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürli, Roger, von Fischbach, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bischof, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.