Reports for Thomas Biri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Biri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6090862, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Friedbrunnen & Holderbach, in Zürich, CH-020.7.904.224-0, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 29, Publ. 5487322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biri, Thomas, von Liesberg, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schefer, Markus, von Teufen AR, in Jonen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5487322, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Friedbrunnen & Holderbach, in Zürich, CH-020.7.904.224-0, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2007, S. 21, Publ. 4190140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Dr. Emil R., von Zürich und Fällanden, in Fällanden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauert, Jürg, von Stäfa und Zollikon, in Stäfa, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bauert, Arnold, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biri, Thomas, von Liesberg, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 5257236, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 28, publizierten TR-Eintrags Nr. 33'592 vom 28.08.2009Swiss Coach Biri, in Winterthur, CH-400.1.023.365-3, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 28, Publ. 5228978). Biri, Thomas, von Liesberg, in Winterthur [bisher: in Zürich], nicht [nicht: in Zürich]. .