Reports for Karin Binkert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karin Binkert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005778029, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Die Tagesfamilie, in Baden, CHE-238.371.693, Verein (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276644).
Statutenänderung:
24.04.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binkert, Karin, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voirol-Deppeler, Patricia, von Tegerfelden, in Tegerfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer Haas, Claudia, von Flühli, in Ennetbaden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruppacher, Sandrine Florence Aurélie, von Zürich, in Boniswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäuble, Désirée Gabriela, von Wyssachen, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Sarah, von Menziken, in Möriken-Wildegg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005276644, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Die Tagesfamilie, in Baden, CHE-238.371.693, Verein (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4308717).
Statutenänderung:
12.05.2021.
Zweck neu:
Der Verein setzt sich für die Erreichung folgender Ziele ein: a) Kinderbetreuung nach Mass: individuell und professionell b) Die Abklärung, die Vermittlung und die Begleitung von Betreuungsplätzen c) Die Förderung und den Ausbau dieses qualitativ hochstehenden Betreuungsangebotes für Kinder d) Die Weiterbildung der Angestellten und des Vorstandes e) Die Führung einer Geschäftsstelle f) Die Pflege der Zusammenarbeit mit Behörden, Dachorganisationen und der Wirtschaft g) Die Anerkennung der Tätigkeit von Tagesfamilien/Nannys und die Unterstützung durch die Gesellschaft.
Mittel neu:
Mittel: Einnahmen aus Aktivitäten des Vereins, Mitgliederbeiträge, Einnahmen gemäss Leistungsvereinbarungen, Spenden und Beiträge von privaten und öffentlichen Körperschaften, Vermögens- und Vermittlungserträge. [bisher: Mittel: Einnahmen aus Aktivitäten des Vereins, Mitgliederbeiträge, Spenden und Beiträge von privaten und öffentlichen Körperschaften, Vermögens- und Vermittlungserträge.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saner, Rainer, von Büsserach, in Birmenstorf (AG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurni Bucca, Sabine, von Baden, in Baden, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Kerstin, von Aeschi bei Spiez, in Lindau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Patricia, von Escholzmatt-Marbach, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch-Oesch, Franziska, von Heimiswil, in Möhlin, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binkert, Karin, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voirol-Deppeler, Patricia, von Tegerfelden, in Tegerfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.