Reports for Fritz Binder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fritz Binder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004712059, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Valorec Services AG, in Basel, CHE-101.297.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellet, Pierre Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Orgeval (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binder, Fritz, von Zürich, in Burg AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funfschilling, Michel Pierre Bernard Marie, französischer Staatsangehöriger, in Wallbach, Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1856125, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung zur Förderung der Abteilung Chemie an der Hochschule für Technik und Architektur Burgdorf, in Burgdorf, CHE-110.378.127, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6641626).
Name neu:
Stiftung zur Förderung der Abteilung Chemie an der Hochschule für Technik und Architektur Burgdorf in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 13.10.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Franz, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binder, Fritz, von Zürich, in Riedholz, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohr, Lukas, von Luzern, Baden und Mägenwil, in Thun, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Luzern und Baden, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüfenacht, Andrea Dr., von Hasle bei Burgdorf, in Burgdorf, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Ernst Dr., von Bütschwil-Ganterschwil, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht SZ), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Ruswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BRT Treuhand AG (CHE-108.609.033), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: BRT Treuhand AG (CH-053.3.005.161-6)].
Publication number: 965941, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Valorec Services AG, in Basel, CH-270.3.012.681-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, Publ. 6874184).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danichert-Zanters, Emmanuelle, französische Staatsangehörige, in Village-Neuf (FR), Generalsekretärin (Nichtmitglied) und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generalsekretärin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binder, Fritz, von Zürich, in Burg AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staraselski, René-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Mulhouse (FR), Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagner, Werner, von Marthalen, in Anwil, stellvertretender Geschäftsführer und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].