Reports for André Bilat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Bilat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4993548, Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen Franches-Montagnes Centre société coopérative, à Saignelégier, CH-674.5.000.146-1, Société coopérative (FOSC no 165 du 28.08.2007, p. 8, publ. 4084536).
Modification des statuts:
3.04.2009.
Fusion :
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen Courtival société coopérative', à Saulcy (CH-670.5.001.019-0), selon contrat de fusion des 27 et 29.01.2009 et bilan au 31.12.2008, présentant des actifs de CHF 78'300'924,75 et des passifs envers les tiers de CHF 76'732'284,57, soit un actif net de CHF 1'568'640,18. Les coopérateurs de la société transférante deviennent coopérateurs de la société reprenante à raison d'une part sociale de CHF 200.-- chacun.
Fusion :
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen du Haut-Doubs société coopérative', à Les Bois (CH-674.5.000.210-5), selon contrat de fusion des 27 et 29.01.2009 et bilan au 31.12.2008, présentant des actifs de CHF 95'893'450,04 et des passifs envers les tiers de CHF 93'390'838,27, soit un actif net de CHF 2'502'611,77. Les coopérateurs de la société transférante deviennent coopérateurs de la société reprenante à raison d'une part sociale de CHF 200.-- chacun.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen Franches-Montagnes société coopérative.
Personnes et signatures radiées:
Boillat, Gérard, de Le Bémont JU, à Saignelégier, membre, sans droit de signature;
Bilat, André, de Muriaux, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux;
Marchand, Raymond, de Soubey, à Montfaucon, secrétaire, avec signature collective à deux;
Girardin, Erwin, de Saint-Brais, à Saint-Brais, membre, sans droit de signature;
Beuret-Donzé, Pierre, de Le Bémont JU, à Le Bémont JU, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Schaller, Claude Adrien, de Rebeuvelier, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux [précédemment: Schaller, Claude-Adrien];
Ecoeur, Jean-Daniel, de Val-d'Illiez, à Les Genevez JU, vice-président, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Christophe, de Le Bémont JU, à Le Noirmont, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Chapatte, Yann, de Les Bois, à Les Bois, membre, sans droit de signature;
Hulmann, Louis, de Saulcy, à Saulcy, membre, sans droit de signature;
Donzé, Frédéric, de Les Breuleux, à Les Breuleux, président de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: directeur];
Boillat Hoehn, Jeanne-Antine, de Les Breuleux, à Les Genevez JU, vice-présidente de la direction, avec signature collective à deux;
Magnin, François, de Marsens, à La Chaux-de-Fonds, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Aubry, Didier, de Montfaucon, à Montfaucon, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: vice-directeur];
Jeanbourquin, Marie-Jeanne, de Le Bémont JU, à Saignelégier, avec procuration collective à deux avec le président de la direction, la vice-présidente de la direction ou un membre de la direction [précédemment: avec procuration collective à deux];
Martinoli, Sonia, de Le Noirmont, à Le Noirmont, avec procuration collective à deux avec le président de la direction, la vice-présidente de la direction ou un membre de la direction.
Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen Franches-Montagnes Centre, à S a i g n e l é g i e r, acceptation de fonds sous toutes formes bancaires, dépôts d'épargne compris, société coopérative (FOSC du 07.06.1999, no 107, p. 3804).
Personnes et signatures radiées:
Wilhelm, Charles, de Delémont, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux;
Aubry, Germain, de Muriaux, à Les Emibois- Muriaux (Muriaux), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Roy, Joseph, de Epauvillers, à Les Breuleux, président, avec signature collective à deux;
Bilat, André, de Muriaux, à Saignelégier, vice- président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire];
Marchand , Raymond, de Soubey, à Montfaucon, secrétaire, avec signature collective à deux;
Girardin, Erwin, de Saint-Brais, à Saint-Brais, membre, sans droit de signature;
Joly, Jean-Claude, de Le Noirmont, à Les Breuleux, membre, sans droit de signature;
Cattin, Jean-Bernard, de Les Bois, à Le Cerneux-Veusil (Muriaux), membre, sans droit de signature;
Oberli, Jacob, de Lützelflüh, à Soubey, membre, sans droit de signature;
Donzé, Frédéric, de Les Breulux, à Les Breuleux, directeur, avec signature collective à deux;
Boillat-Crevoisier, Renaude, de Les Breuleux, à Saignelégier, vice-directrice, avec signature collective à deux [précédemment: gérante];
Jeanbourquin, Marie-Jeanne, de Le Bémont JU, à Saignelégier, avec procuration collective à deux [précédemment: gérante remplaçante, avec signature collective à deux avec le président, le vice- président ou le secrétaire];
Brossard, Jean, de Les Pommerats, à Les Pommerats, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux].