Reports for Herbert Betschmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Herbert Betschmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2580819, Commercial Registry Office Zug, (170)
Elchrom Scientific AG, in Cham, CHE-104.009.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, Publ. 2203683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Dr. Marco Peter, von Witterswil, in Aesch BL, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schicht, Dr. Oliver, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Betschmann, Herbert, von Siglistorf, in Bergdietikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unternährer, Reto, von Hochdorf, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6158016, Commercial Registry Office Zug, (170)
Elchrom Scientific AG, in Cham, CH-170.3.021.841-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 21, Publ. 6027066).
Statutenänderung:
15.04.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Einen Teil der Aktiven der 'Guest Elchrom Scientific AG', in Cham, gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 15.12.1997 zum Preis von CHF 300'000.00, wofür 6'000 Namenaktien zu CHF 50.00 ausgegeben und den Gründern ausgehändigt werden].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschmann, Herbert, von Siglistorf, in Bergdietikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publication number: 4989938, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HHB Consulting AG, bisher in Zürich, CH-073.3.016.769-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 25, Publ. 3677484).
Gründungsstatuten:
01.09.2005.
Statutenänderung:
26.03.2009.
Sitz neu:
Bergdietikon.
Domizil neu:
Eichholzstrasse 4, 8962 Bergdietikon.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen und von Non-Profit-Organisationen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmungen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura (CH-254.9.000.021-9), in Grenchen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschmann, Herbert, von Siglistorf, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].