Reports for Gerhard Besch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gerhard Besch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005643569, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hans & Erna Besch-Stiftung, in Bellmund, CHE-101.821.419, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2548743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbacher, Beat, von Trachselwald, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besch, Gerhard, von Biel/Bienne, in Port (Bellmund), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bellmund, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder Ritschard, Barbara, von Spiez, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lindegger, Reto, von Oberentfelden, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004855102, Commercial Registry Office Berne, (36)
Beverex AG, in Bellmund, CHE-111.739.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762298).
Firma neu:
Beverex AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besch, Eugen, von Biel/Bienne, in Bellmund, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Besch, Gerhard, von Biel/Bienne, in Port (Bellmund), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1135519, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hans & Erna Besch-Stiftung, in Biel/Bienne, CH-073.7.003.821-9, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, Publ. 6793376).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besch, Gerhard, von Biel/Bienne, in Bellmund, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE].