Reports for Andreas Bernhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Bernhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4357157, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Oeschenbach, in Oeschenbach, CHE-100.408.726, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1658075).
Domizil neu:
c/o Niklaus Flückiger, hinterer Stampbach, 4943 Oeschenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Andreas, von Lützelflüh, in Oeschenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Schär, Daniel, von Gondiswil, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Appoloni, Martin, von Wynigen, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riser, Hansueli, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Walter, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Niklaus, von Huttwil, in Oeschenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Fuhrimann, Thomas, von Oeschenbach, in Oeschenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lanz, Peter, von Walterswil (BE), in Oeschenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Matthias, von Madiswil, in Leimiswil (Madiswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Christian, von Walterswil (BE), in Oeschenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4632520, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Oeschenbach, in Oeschenbach, CH-053.5.000.714-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.1998, S. 1347).
Domizil neu:
c/o Andreas Bernhard, Hofen, 4943 Oeschenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Walter, von Huttwil, in Oeschenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Messerli, Hansrudolf, von Riggisberg, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Jakob, von Huttwil, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuhrimann, Heinz, von Oeschenbach, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bärtschi, Samuel, von Rüegsau, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Andreas, von Lützelflüh, in Oeschenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Rentsch, Christian, von Trub, in Ursenbach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kohler, Walter, von Sumiswald, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riser, Hansueli, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Appoloni, Martin, von Wynigen, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Walter, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4421528, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Kleindietwil-Madiswil, Genossenschaft, in Kleindietwil, CH-053.5.000.767-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 4, Publ. 3993096).
Statutenänderung:
6.12.2007.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Weiterbildung der Mitglieder.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Mitglieder: schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Walter, von Lützelflüh, in Ursenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Christian, von Walterswil BE, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
May, Walter, von Rohrbach, in Kleindietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Stefan, von Wynigen, in Leimiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Hans, von Leimiswil, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernhard, Andreas, von Lützelflüh, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Peter, von Leimiswil, in Leimiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Bützberger, Franz, von Bleienbach, in Madiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minder, Hans,, von Kirchberg BE, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Thomas, von Gondiswil, in Oeschenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Urs, von Sumiswald, in Madiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Marcel, von Lotzwil, in Lotzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.