Reports for Hans-Ruedi Bernet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans-Ruedi Bernet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004619782, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Bernet & Bernet Architektur AG, in Küssnacht (SZ), CHE-112.164.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2011, S.15, Publ. 6020712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Hans-Ruedi, von Luzern und Zell LU, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korner, Nico, von Willisau, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5213426, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Bernet & Bernet Architektur AG, in Küssnacht SZ, CH-130.3.010.173-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2005, S. 13, Publ. 2732102).
Statutenänderung:
29.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Hans-Ruedi, von Luzern und Zell LU, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Immensee].
Publication number: 2614720, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Bernet & Bernet Architektur AG, in Küssnacht SZ, CH-130.3.010.173-6, Fännring 10, 6403 Küssnacht SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2004.
Zweck:
Betrieb von Architektur- und Planungsbüros, welche im Bereich der Raumgestaltung und des Bauens sämtliche technischen und organisatorische Planungs- und Beratungsdienstleistungen erbringen;
kann Generalplanungs- und Generalunternehmungsaufträge übernehmen und ausführen;
kann Immobilienvermittlung und -handel betreiben und damit zusammenhängend insbesondere Immobilien sowie Rechte an Immobilien kaufen und verkaufen;
kann auch Immobilien verwalten;
kann sich an Firmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bernet, Hans-Ruedi, von Luzern und Zell LU, in Immensee, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Raphael, von Luzern und Zell LU, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.